更新时间:2024-09-19 16:01
1951年10月,以进入西藏的中国人民解放军第18军为基础开始组建西藏军区。期间,围绕西藏军区的藏族副司令员人选,中国共产党西藏工作委员会张经武、张国华和谭冠三等与西藏噶厦政府反复磋商达数月之久,终于在1952年1月11日确定人选为阿沛·阿旺晋美和朵噶·彭措饶杰。
1952年1月18日,中央军事委员会正式批准了西藏军区领导人的任命。即:司令员张国华,第一副司令员阿沛·阿旺晋美、第二副司令员朵噶·彭措饶杰(即饶噶夏)、第三副司令员昌炳桂,政治委员谭冠三,副政治委员范明、王其梅,参谋长李觉,政治部主任刘振国,后方部队司令员兼政治委员陈明义。
1952年2月10日,西藏军区正式成立,属二级边防军区,下设司令部、政治部、后勤部和干部管理部,驻西藏拉萨。当天,在拉萨河畔孜仲林卡举行举行了成立大会。2月11日,在布达拉宫前广场成立庆祝大会。会上向藏军总司令凯墨·索安旺堆及其第一、二、四、六代本授予中华人民共和国国旗。
1955年7月30日,张经武被任命为中华人民共和国主席办公厅主任,间断驻北京工作,仍然兼任中央驻西藏代表和中共西藏工作委员会书记,并于1957年1月兼任西藏军区第一政治委员。
1959年起,西藏军区部队在兰州军区55师、成都军区130师的支援下与达赖喇嘛叛军进行了艰苦的战斗,胜利完成平叛剿匪任务,巩固了中国的边防和西藏民主改革的进行。
1962年,西藏军区部队在成都军区54军定制和130师支援下在中印边界西段对印度军展开自卫还击作战,使印军退败。
1968年12月,西藏军区调整为正军级(军政主官均高配为副大军区级),划归成都军区。
2016年5月,升格为副军区级单位归中国人民解放军陆军领导。
西藏军区党委第一书记:王君正
西藏军区党委书记、政治委员:尹红星
西藏军区党委副书记、司令员:王凯
西藏军区少将副政委:昂旺